01-Кристобаль Мендоса / Хуан Эскалон / Бальтасар Пардон (6.03.1811 - 21.03.1812)
02-Франсиско Эспехо / Фернандо Родригнс дель Торо / Франсиско Хавьер Устарис (21.03. - 26.04.1812)
03-Франсиско де Миранда (26.04. - 25.07.1812)
04-Симон Боливар (7.08.1813 - 17.11.1829)
05-Хосе Антонио Паэс Эррера (25.11.1829 - 20.01.1835)
06-Андрес Нарварте (20.01. - 9.02.1835)
07-Хосе Мария Варгас (9.02. - 9.07.1835)
08-Хосе Мария Карреньо (27.07. - 9.08.1835)
-Хосе Мария Варгас (20.08.1835 - 24.04.1836)
-Андрес Нарварте (24.04.1836 - 20.01.1837)
-Хосе Мария Карреньо (20.01. - 11.03.1837)
09-Карлос Сублетте (11.03.1837 - 1.02.1839)
-Хосе Антонио Паэс Эрерра (1.02.1839 - 20.01.1843)
-Карлос Сублетте (28.01.1843 - 20.01.1847)
10-Хосе Тадео Монагас (1.03.1847 - 20.01.1851)
11-Хосе Грегорио Монагас (5.02.1851 - 20.01.1855)
-Хосе Тадео Монагас (31.01.1855 - 15.03.1858)
12-Хулиан Кастро (18.03.1858 - 2.08.1859)
13-Педро Гуаль (2.08. - 29.09.1859)
14-Мануэль Фелипе Товар (29.09.1859 - 20.05.1861)
-Педро Гуаль (20.05. - 10.09.1861)
-Хосе Антонио Паэс (10.09.1861
- 17.07.1863)02-Франсиско Эспехо / Фернандо Родригнс дель Торо / Франсиско Хавьер Устарис (21.03. - 26.04.1812)
03-Франсиско де Миранда (26.04. - 25.07.1812)
04-Симон Боливар (7.08.1813 - 17.11.1829)
05-Хосе Антонио Паэс Эррера (25.11.1829 - 20.01.1835)
06-Андрес Нарварте (20.01. - 9.02.1835)
07-Хосе Мария Варгас (9.02. - 9.07.1835)
08-Хосе Мария Карреньо (27.07. - 9.08.1835)
-Хосе Мария Варгас (20.08.1835 - 24.04.1836)
-Андрес Нарварте (24.04.1836 - 20.01.1837)
-Хосе Мария Карреньо (20.01. - 11.03.1837)
09-Карлос Сублетте (11.03.1837 - 1.02.1839)
-Хосе Антонио Паэс Эрерра (1.02.1839 - 20.01.1843)
-Карлос Сублетте (28.01.1843 - 20.01.1847)
10-Хосе Тадео Монагас (1.03.1847 - 20.01.1851)
11-Хосе Грегорио Монагас (5.02.1851 - 20.01.1855)
-Хосе Тадео Монагас (31.01.1855 - 15.03.1858)
12-Хулиан Кастро (18.03.1858 - 2.08.1859)
13-Педро Гуаль (2.08. - 29.09.1859)
14-Мануэль Фелипе Товар (29.09.1859 - 20.05.1861)
-Педро Гуаль (20.05. - 10.09.1861)
15-Хуан Крисостомо Фалькон (17.07.1863 - 2.05.1868)
16-Гильеро Телль Вилльегас (2.05. - 22.06.1868)
17-Хосе Руперто Манагас (22.06.1868 - 27.04.1870)
18-Антонио Гусман Бланко (27.04.1870 - 27.02.1877)
19-Франсиско Линарес Алькантара (27.02.1877 - 30.11.1878)
20-Хасинто Гутеррес (30.11. - 15.12.1878)
21-Хосе Грегорио Валера (15.12.1878 - 13.02.1879)
-Антонио Гусман Бланко (13.02.1879 - 26.04.1884)
22-Хоакин Креспо Торрес (26.04.1884 - 15.09.1886)
-Антонио Гусман Бланко (15.09.1886 - 8.08.1887)
23-Эрмогенес Лопес (8.08.1887 - 2.07.1888)
24-Хуан Пабло Рохас Пауль (2.07.1888 - 19.03.1890)
25-Раймундо Андуэса Паласио (19.03.1890 - 17.06.1892)
-Гильермо Телль Вилльегас (17.06. - 31.08.1892)
26-Гильермо Телль Вилльегас Пулидо (31.08. - 7.10.1892)
-Хоакин Креспо Торрес (7.10.1892 - 28.02.1898)
27-Игнасио Андраде Троконис (28.02.1898 - 20.10.1899)
28-Хосе Криспиано Кастро (22.10.1899 - 19.12.1908)
29-Хуан Висенте Гомес (19.12.1908 - 1.08.1913)
30-Хосе Хиль Фортуль (1.08.1913 - 19.04.1914)
-Хуан Висенте Гомес (19.04.1914 - 30.05.1929)
31-Хуан Батиста Перес (30.05.1929 - 13.06.1931)
-Хуан Висенте Гомес (13.07.1931 - 17.12.1935)
32-Элеасар Лопес Контрерас (17.12.1935 - 5.05.1941)
33-Исайяс Медина Ангарита (5.05.1941 - 18.10.1945)
34-Ромуло Бетанкур Белло (18.10.1945 - 17.02.1948)
35-Ромуло Гальегос Фрейре (17.02. - 24.11.1948)
36-Карлолс Дельгадо Чалбауд (24.11.1948 - 13.11.1950)
37-Херман Суарес Фламерих (13.11.1950 - 2.12.1952)
38-Маркос Перес Хименес (2.12.1952 - 23.01.1958)
39-Вольфганг Ларрасабаль (23.01. - 14.11.1958)
40-Эдгар Санабриа (14.11.1958 - 13.02.1959)
-Ромуло Бетанкур Белло (13.02.1959 - 13.03.1964)40-Эдгар Санабриа (14.11.1958 - 13.02.1959)
41-Рауль Леони Отеро (13.03.1964 - 11.03.1969)
42-Рафаэль Кальдера Родригес (11.03.1969 - 12.03.1974)
43-Карлос Андрес Перес (12.03.1974 - 12.03.1979)
44-Луис Эррера Кампинс (12.03.1979 - 2.02.1984)
45-Хайме Рамон Лусинчи (2.02.1984 - 2.02.1989)
-Карлос Андрес Перес (2.02.1989 - 21.05.1993)
46-Октавио Лепаж (21.05. - 5.06.1993)
47-Рамон Хосе Веласкес (5.06.1993 - 2.02.1994)
-Рафаэль Кальдера Родригес (2.02.1994 - 2.02.1999)
48-Уго Чавес Фриас (2.02.1999 - 5.03.2013)
49-Николас Мадуро Морос (19.04.2013 - )