Государства Мира
воскресенье, 1 марта 2015 г.
Кирибати
Столица:
Южная Тарава
Дата независимости:
12.07.1979
Президенты
01-
Иеремия Тиенанг
Табаи
(12.07.1979 -
4.07.1991
)
02-
Театао Теаннаки
(4.07.1991 - 24.05.1994)
03-
Тебуроро Тито
(1.10.1994 - 28.03.2003)
04-
Аноте Тонг
(10.07.2003 - 11.03.2016)
05-
Танети Маамау
(11.03.2016 - )
Следующее
Предыдущее
Главная страница