Столица: Вьентьян
Дата основания: 19.06.1949
Дата основания: 19.06.1949
Королевство Лансанг
Кхун Ло
Фа Нгун (1353 - 1372)
Сам Сен Тай (1372 - 1417)
Лан Кам Денг (1417 - 1428)
Помотат (1428 - 1429)
Кам Теун (1429)
Меун Сай (1429 - 1430)
Кон Кам (1431 - 1432)
Кам Тен Са (1433)
Лу Сай (1434)
Кай Буа Бан (1435 - 1438)
Конг Кеут (1436 - 1438)
Чаккапат (1438 - 1479)
Суванна Банланг (1479 - 1485)
Ла Сен Тай (1485 - 1495)
Сом Поу (1495 - 1501)
Виксун (1500 - 1520)
Потисарат I (1520 - 1548)
Сеттатират I (1550 - 1571)
Сен Сулинта (1572 - 1575)
Та Хеуа (1575 - 1579)
2-я династияСам Сен Тай (1372 - 1417)
Лан Кам Денг (1417 - 1428)
Помотат (1428 - 1429)
Кам Теун (1429)
Меун Сай (1429 - 1430)
Кон Кам (1431 - 1432)
Кам Тен Са (1433)
Лу Сай (1434)
Кай Буа Бан (1435 - 1438)
Конг Кеут (1436 - 1438)
Чаккапат (1438 - 1479)
Суванна Банланг (1479 - 1485)
Ла Сен Тай (1485 - 1495)
Сом Поу (1495 - 1501)
Виксун (1500 - 1520)
Потисарат I (1520 - 1548)
Сеттатират I (1550 - 1571)
Сен Сулинта (1572 - 1575)
Та Хеуа (1575 - 1579)
Сен Сулинта (1579 - 1582)
Након Ной (1582 - 1583)
Након Ной (1582 - 1583)
Кхун Ло
Нокео Кумане (1591 - 1598)
Воравонгса (1598 - 1622)
Упагнуварат (1622 - 1623)
Потисарат II (1623 - 1627)
Мон Кео (1627)
Тон Кам (1627 - 1633)
Висаи (1633 - 1637)
Сурьявонг I (1637 - 1694)
Тиан Тала (1694)
Онг Ло (1694 - 1698)
Нан Тарат (1699)
Воравонгса (1598 - 1622)
Упагнуварат (1622 - 1623)
Потисарат II (1623 - 1627)
Мон Кео (1627)
Тон Кам (1627 - 1633)
Висаи (1633 - 1637)
Сурьявонг I (1637 - 1694)
Тиан Тала (1694)
Онг Ло (1694 - 1698)
Нан Тарат (1699)
Сеттатират II (1700 - 1707)
Королевство Лаос
Кхун Ло
Сисаванг Вонг (1946 - 1959)Саванг Ваттхана (1959 - 1975)
02-Кейсон Фомвихан (15.08.1991 - 21.11.1992)
03-Нухак Пхумсаван (25.11.1992 - 24.02.1998)
04-Кхамтай Сипхандон (24.11.1998 - 21.03.2006)
05-Тюммали Сайнясон (8.06.2006 - 20.04.2016)
06-Буннянг Ворачит (20.04.2016 - 22.03.2021)
07-Тхонглун Сисулит (22.03.2021 - )