Государства Мира
воскресенье, 1 февраля 2015 г.
Азербайджан
Столица:
Баку
Дата независимости:
18.10.1991
Президенты
01-
Аяз Муталибов
(18.05.1990 - 18.05.1992)
02-
Абульфаз Эльчибей
(17.06.1992 - 1.09.1993)
03-
Гейдар Алиев
(10.10.1993 - 31.10.2003)
04-
Ильхам Алиев
(31.10.2003 - )
Следующее
Предыдущее
Главная страница