01-Аскар Аканвич Акаев (31.08.1991 - 11.04.2005)
02-Курманбек Салиевич Бакиев (10.07.2005 - 7.04.2010)
03-Роза Исаковна Отунбаева (3.07.2010 - 1.12.2011)
04-Алмазбек Шаршенович Атамбаев (1.12.2011 - 24.11.2017)
05-Сооронбай Шарипович Жэнбеков (24.11.2017 - 15.10.2020)
06-Садыр Нургожоевич Жапаров (28.01.2021 - )
02-Курманбек Салиевич Бакиев (10.07.2005 - 7.04.2010)
03-Роза Исаковна Отунбаева (3.07.2010 - 1.12.2011)
04-Алмазбек Шаршенович Атамбаев (1.12.2011 - 24.11.2017)
05-Сооронбай Шарипович Жэнбеков (24.11.2017 - 15.10.2020)
06-Садыр Нургожоевич Жапаров (28.01.2021 - )