Столица: Таллин
Дата независимости: 20.08.1991
Дата независимости: 20.08.1991
Президенты
01-Константин Пятс (24.04.1938 - 21.06.1940)
02-Леннарт Мери (6.10.1992 - 8.10.2001)
03-Арнольд Рюйтель (8.10.2001 - 9.10.2006)
04-Тоомас Хендрик Ильвес (9.10.2006 - 9.10.2016)
05-Керсти Кальюланд (9.10.2016 - 10.10.2021)
06-Алар Карис (10.10.2021 - )
02-Леннарт Мери (6.10.1992 - 8.10.2001)
03-Арнольд Рюйтель (8.10.2001 - 9.10.2006)
04-Тоомас Хендрик Ильвес (9.10.2006 - 9.10.2016)
05-Керсти Кальюланд (9.10.2016 - 10.10.2021)
06-Алар Карис (10.10.2021 - )