Столица: Тирана
Дата независимости: 28.11.1912
Прогон (1190 - 1198)
Гьон (1198 - 1208)
Димитрий (1208- 1216)
Григорий Каманос (1216 - 1253)
Голем (1253 - 1255)
Карл I (1272 - 1285)
Карл II (1285 - 1294)
Филипп (1294 - 1332)
Роберт (1332)
Иоанн (1332 - 1336)
Карл III (1336 - 1348)
Джованна (1348 - 1368)
Луи (1365 - 1368)
Карл (1368 - 1382) / (1385 - 1387)
Георгий (1387 - 1392)
Никет (1392 - 1416)
Андреа (1417 - 1444)
Скандерберг I Кастриоти (1444 - 1468)
Дата независимости: 28.11.1912
Княжество Арберия
Прогони
Прогони
Гьон (1198 - 1208)
Димитрий (1208- 1216)
Григорий Каманос (1216 - 1253)
Голем (1253 - 1255)
Королевство Албания
Анжу
Анжу
Карл II (1285 - 1294)
Филипп (1294 - 1332)
Роберт (1332)
Княжество Дураццо
Анжу
Анжу
Карл III (1336 - 1348)
Джованна (1348 - 1368)
Луи (1365 - 1368)
Княжество Албания
Топиа
Топиа
Георгий (1387 - 1392)
Никет (1392 - 1416)
Андреа (1417 - 1444)
Скандерберг I Кастриоти (1444 - 1468)
Лека Дукаджини (1468 - 1479)
Княжество Албания
Скандерберг II (Вильгельм фон Вид) (1914 - 1925)
Президенты
01-Ахмет Зогу (31.01.1925 - 1.09.1928)
Королевство Албания
Скандерберг III Зогу I (1928 - 1939)Виктор Амадей Савоя (1939 - 1943)
Республика Албания
Председатели президиума Народного собрания
01-Омер Нишани (11.01.1946 - 1.08.1953)Председатели президиума Народного собрания
02-Хаджи Леши (1.08.1953 - 22.11.1982)
03-Рамиз Алия (22.11.1982 - 30.04.1991)
Президенты
02-Рамиз Алия (30.04.1991 - 9.04.1992)03-Сали Рам Бериша (9.04.1992 - 24.07.1997)
04-Реджеп Кемаль Мейдани (24.07.1997 - 24.07.2002)
05-Альфред Спиро Мойсиу (24.07.2002 - 24.07.2007)
06-Бамир Миртеза Топи (24.07.2007 - 24.07.2012)
07-Буяр Фаик Нишани (24.07.2012 - 24.07.2017)
08-Илир Рексхер Мета (24.07.2017 - 24.07.2022)
09-Байрам Бегай (24.07.2022 - )