Столица: Скопье
Дата независимости: 8.09.1991
Дата независимости: 8.09.1991
Президенты
01-Киро Глигоров (27.01.1991 - 19.11.1999)
02-Борис Трайковский (5.12.1999 - 26.02.2004)
03-Бранко Црвенковский (12.05.2004 - 12.05.2009)
04-Джёрге Иванов (12.05.2009 - 12.05.2019)
05-Стево Пендаровский (12.05.2019 - 12.05.2024)
06-Гордана Силяновская-Давкова (12.05.2024 - )
02-Борис Трайковский (5.12.1999 - 26.02.2004)
03-Бранко Црвенковский (12.05.2004 - 12.05.2009)
04-Джёрге Иванов (12.05.2009 - 12.05.2019)
05-Стево Пендаровский (12.05.2019 - 12.05.2024)
06-Гордана Силяновская-Давкова (12.05.2024 - )