Столица: Рейкьявик
Дата независимости: 1.12.1918
Дата независимости: 1.12.1918
Королевство Исландия
Кристиан Глюксбург (1918 - 1944)
Республика Исландия
Президенты
01-Свейн Бьёрнссон (16.06.1944 - 24.01.1952)Президенты
02-Аусгейр Аусгейрссон (1.08.1952 - 31.07.1968)
03-Кристиан Эльдьяурн (1.08.1968 - 31.07.1980)
04-Вигдис Финнбогадоуттир (1.08.1980 - 31.07.1996)
05-Олафур Рагнар Гримссон (1.08.1996 - 31.07.2016)
06-Гвюдни Йоуханессон (1.08.2016 - 1.08.2024)
07-Хадла Тоумасдоуттир (1.08.2024 - )