Столица: Белград
Дата основания: 626
Дата основания: 626
Княжество Рашка
Властимировичи
??? (626 - 648)
Свевлад (648 - 660)
Селемир (660 - 681)
Владин (681 - 700)
Ратимир (700 - 730)
Вышеслав (768 - 814)
Радослав (814 - 822)
Просигой (822 - 836)
Властимир (836 - 862)
Мутимир (862 - 891)
Првослав (891 - 892)
Петар (892 - 917)
Павле (917 - 923)
Захарие (923 - 924)
Часлав (927 - 950)
Свевлад (648 - 660)
Селемир (660 - 681)
Владин (681 - 700)
Ратимир (700 - 730)
Вышеслав (768 - 814)
Радослав (814 - 822)
Просигой (822 - 836)
Властимир (836 - 862)
Мутимир (862 - 891)
Првослав (891 - 892)
Петар (892 - 917)
Павле (917 - 923)
Захарие (923 - 924)
Часлав (927 - 950)
Вукановичи
Вукан I (1083 - 1112)
Урош I (1112 - 1145)
Урош II (1145 - 1162)
Белош (1162)
Деса (1162 - 1166)
Тихомир (1166)
Урош I (1112 - 1145)
Урош II (1145 - 1162)
Белош (1162)
Деса (1162 - 1166)
Тихомир (1166)
c 1189 Княжество Сербия, c 1217 - Королевство
Неманичи
Стефан I Неманя (1166 - 1196)Неманичи
Стефан II Первовенчанный (1196 - 1202)
Вукан II (1202 - 1204)
Стефан II Первовенчанный (1204 - 1228)
Стефан Радослав (1228 - 1233)
Стефан Владислав (1233 - 1243)
Стефан Урош I (1243 - 1276)
Стефан Драгутин (1276 - 1282)
Стефан Урош II Милутин (1282 - 1321)
Стефан Константин (1321 - 1322)
Стефан Урош III Дечанский (1322 - 1331)
Стефан Урош IV Душан (1331 - 1355)
Стефан Урош V (1355 - 1371)
Хребеляновичи
Лазарь I (1371 - 1389)
Стефан III (1389 - 1427)
Стефан III (1389 - 1427)
Бранковичи
Джурадж (1427 - 1456)
Лазарь II (1456 - 1488)
Стефан IV (1458 - 1459)
Стефан V Томашевич Котроманич (1459)
Лазарь II (1456 - 1488)
Стефан IV (1458 - 1459)
Стефан V Томашевич Котроманич (1459)
Обреновичи
Милош Обренович I (1815 - 1839)
Милан Обренович II (1839)
Михаил Обренович III (1839 - 1842)
Александр Карагеоргиевич (1842 - 1858)
Милош Обренович I (1859 - 1860)
Михаил Обренович III (1860 - 1868)
Милан Обренович II (1839)
Михаил Обренович III (1839 - 1842)
Александр Карагеоргиевич (1842 - 1858)
Милош Обренович I (1859 - 1860)
Михаил Обренович III (1860 - 1868)
Милан Обренович IV (1868 - 1889), король Милан I
Александр (1889 - 1903)
Александр (1889 - 1903)
Петар I (1903 - 1918)
Кор-во Сербов, Хорватов и Словенцев,
с 1929 - Югославия
с 1929 - Югославия
Петар I (1918 - 1921)
Александр (1921 - 1934)
Петар II (1934 - 1945)
Петар II (1934 - 1945)
Республика Югославия
Президенты
01-Иосип Броз Тито (14.01.1953 - 4.05.1980)Президенты
Председатели Президиума
01-Лазар Колишевский (4. - 15.05.1980)
02-Цвиетин Миятович (15.05.1980 - 15.05.1981)
03-Сергей Крайгер (15.05.1981 - 15.05.1982)
04-Петар Стамболич (15.05.1982 - 15.05.1983)
05-Мика Шпиляк (15.05.1983 - 15.05.1984)
06-Веселин Джуранович (15.05.1984 - 15.05.1985)
07-Радован Влайкович (15.05.1985 - 15.05.1986)
08-Синан Хасани (15.05.1986 - 15.05.1987)
09-Лазар Мойсев (15.05.1987 - 15.05.1988)
10-Раиф Диздаревич (15.05.1988 - 15.05.1989)
11-Янез Дрновшек (15.05.1989 - 15.05.1990)
12-Борислав Йович (15.05.1990 - 15.05.1991)
13-Степан Месич (1.07. - 3.12.1991)
03-Сергей Крайгер (15.05.1981 - 15.05.1982)
04-Петар Стамболич (15.05.1982 - 15.05.1983)
05-Мика Шпиляк (15.05.1983 - 15.05.1984)
06-Веселин Джуранович (15.05.1984 - 15.05.1985)
07-Радован Влайкович (15.05.1985 - 15.05.1986)
08-Синан Хасани (15.05.1986 - 15.05.1987)
09-Лазар Мойсев (15.05.1987 - 15.05.1988)
10-Раиф Диздаревич (15.05.1988 - 15.05.1989)
11-Янез Дрновшек (15.05.1989 - 15.05.1990)
12-Борислав Йович (15.05.1990 - 15.05.1991)
13-Степан Месич (1.07. - 3.12.1991)
Республика Сербия
Президенты
01-Слободан Милошевич (11.01.1991 - 23.07.1997)Президенты
02-Милан Милутинович (29.12.1997 - 29.12.2002)
03-Борис Тадич (11.07.2004 - 5.04.2012)
04-Томислав Николич (31.05.2012 - 31.05.2017)
05-Александр Вучич (31.05.2017 - )