Столица: Братислава
Дата независимости: 1.01.1993
Дата независимости: 1.01.1993
Президенты
01-Йозеф Тисо (26.10.1939 - 4.04.1945)
02-Михал Ковач (2.03.1993 - 2.03.1998)
03-Рудольф Шустер (15.06.1999 - 15.06.2004)
04-Иван Гашпарович (15.06.2004 - 15.06.2014)
05-Андрей Киска (15.06.2014 - 15.06.2019)
06-Зузана Чапутова (15.06.2019 - 15.06.2024)
07-Петер Пеллегрини (15.06.2024 - )
02-Михал Ковач (2.03.1993 - 2.03.1998)
03-Рудольф Шустер (15.06.1999 - 15.06.2004)
04-Иван Гашпарович (15.06.2004 - 15.06.2014)
05-Андрей Киска (15.06.2014 - 15.06.2019)
06-Зузана Чапутова (15.06.2019 - 15.06.2024)
07-Петер Пеллегрини (15.06.2024 - )