Столица: Ломе
Дата независимости: 27.04.1960
Президенты
01-Силванус Эпифано Олимпио (3.04.1960 - 13.01.1963)
02-Николас Жерар Виктор Грюницкий (15.01.1963 - 13.01.1967)
03-Гнассингбе Эйадема (14.04.1967 - 5.02.2005)
04-Фор Эссозимна Гнассингбе (4.05.2005 - )