Государства Мира
среда, 1 апреля 2015 г.
Гвинея
Столица:
Конакри
Дата независимости:
2.10.1958
Президенты
01-
Секу Туре
(2.10.1958 - 26.03.1984)
02-
Лансана Конте
(
5
.
04
.19
84
- 22.12.2008)
03-
Муса Д
адис Камара
(24.12.2008 - 21.12.2010)
04-
Альфа Конде
(21.12.2010 - 5.09.2021)
Следующее
Предыдущее
Главная страница