Столица: Кигали
Дата независимости: 1.07.1962
Дата независимости: 1.07.1962
Абами Б'Ибиманука
Шьерезо
Нкуба
Кигва
Мунту
Киманука
Кижуру
Кобо
Мерано
Ванда
Гиса
Кизиро
Кази (? - 1081)
Нкуба
Кигва
Мунту
Киманука
Кижуру
Кобо
Мерано
Ванда
Гиса
Кизиро
Кази (? - 1081)
Абами Б'Ушумури
Гиханга (1081 - 1114)
Каньяруанда (1114 - 1147)
Юхи I (1147 - 1180)
Ндахиро I (1180 -
1213)
Ндоба (1213 - 1246)
Самембе (1246 - 1279)
Нсоро (1279 -
1312)
Руганзу I (1312 -
1345)
Гилиама I (1345 -
1378)
Кигери I (1378
- 1418)
Мибамбве I (1418
- 1444)
Юхи II (1444 - 1447)
Ндахиро II (1447 -
1510)
Руганзу II (1510 -
1543)
Мутара I (1543 - 1576)
Кигери II (1576 - 1609)
Мибамбве II (1609 - 1642)
Юхи III (1642 -
1675)
Гилима II (1675 - 1708)
Кигери III (1708 - 1741)
Мибамбве III (1741 - 1743)
Юхи IV (1746 -
1802)
Мутара II (1802 -
1853)
Кигери IV (1853
- 1895)
Мибамбве IV (1895
- 1896)
Юхи V (1896 - 1931)
Мутара III (1931 - 1959)
Кигери V
(1959 - 1961)
Республика Руанда
Президенты
01-Грегуар Кайибанда (1.07.1962 - 5.07.1973)
02-Жювеналь Хабиаримана (1.08.1973 - 6.04.1994)
03-Пастер Бизимунгу (19.07.1994 - 23.03.2000)
04-Поль Кагаме (24.03.2000 - )
02-Жювеналь Хабиаримана (1.08.1973 - 6.04.1994)
03-Пастер Бизимунгу (19.07.1994 - 23.03.2000)
04-Поль Кагаме (24.03.2000 - )