Столица: Фритаун
Дата независимости: 27.04.1961
Дата независимости: 27.04.1961
Королевство Сьерра-Леоне
Элизабет II (1961 - 1971)
Республика Сьерра-Леоне
Республика Сьерра-Леоне
Президенты
01-Шиак Пробин Стивенс (21.04.1971 - 28.11.1985)
02-Джозеф Саиду Момо (28.11.1985 - 29.04.1992)
03-Ахмад Теджан Кабба (29.03.1996 - 17.09.2007)
04-Эрнест Бай Корома (17.09.2007 - 4.04.2018)
05-Джулиус Маадо Био (4.04.2018 - )
02-Джозеф Саиду Момо (28.11.1985 - 29.04.1992)
03-Ахмад Теджан Кабба (29.03.1996 - 17.09.2007)
04-Эрнест Бай Корома (17.09.2007 - 4.04.2018)
05-Джулиус Маадо Био (4.04.2018 - )