Государства Мира
среда, 1 апреля 2015 г.
Кот-д'Ивуар
Столица:
Ямусукро
Дата независимости:
7.08.1960
Президенты
01-
Феликс Уфуэ-Буаньи
(3.11.1960 - 7.12.1993)
02-
Анри Конан Бедье
(7.12.1993 - 24.12.1999)
03-
Лоран Гбагбо
(26.10.2000 - 11.04.2011)
04-
Алассан Драмане Уаттара
(11.04.2011 - )
Следующее
Предыдущее
Главная страница