Столица: Найроби
Дата независимости: 12.12.1963
Дата независимости: 12.12.1963
Королевство Кения
Элизабет II (1963 - 1964)
Республика Кения
Президенты
01-Мзее Джомо Кениата (12.12.1964 - 22.08.1978)
02-Даниэль Тотоитич арап Мои (8.11.1979 - 29.12.2002)
03-Мваи Кибаки (30.12.2002 - 9.04.2013)
04-Ухуру Муйгай Кениата (9.04.2013 - 13.09.2022)
05-Уильям Руто Самои Руто (13.09.2022 -)
02-Даниэль Тотоитич арап Мои (8.11.1979 - 29.12.2002)
03-Мваи Кибаки (30.12.2002 - 9.04.2013)
04-Ухуру Муйгай Кениата (9.04.2013 - 13.09.2022)
05-Уильям Руто Самои Руто (13.09.2022 -)