01-Давид Дако (12.11.1960 - 31.12.1965)
02-Жан-Бедель Бокасса (1.01.1966 - 4.12.1976)
04-Андре Дьедонне Колингба (1.09.1981 - 22.10.1993)
05-Анж-Феликс Патассе (22.10.1993 - 15.03.2003)
06-Франсуа Бозизе Янгувонда (15.03.2003 - 24.03.2013)
07-Мишель ам-Нондокро Джодотия (24.03.2013 - 10.01.2014)
08-Катрин Самба-Панза (20.01.2014 - 30.03.2016)
09-Фостен-Аршанж Туандера (31.03.2016 - )
02-Жан-Бедель Бокасса (1.01.1966 - 4.12.1976)
Центрально-Африканская Империя
Бокасса I (1976 - 1979)
Центрально-Африканская Республика
Президенты
03-Давид Дако (20.09.1979 - 1.09.1981)04-Андре Дьедонне Колингба (1.09.1981 - 22.10.1993)
05-Анж-Феликс Патассе (22.10.1993 - 15.03.2003)
06-Франсуа Бозизе Янгувонда (15.03.2003 - 24.03.2013)
07-Мишель ам-Нондокро Джодотия (24.03.2013 - 10.01.2014)
08-Катрин Самба-Панза (20.01.2014 - 30.03.2016)
09-Фостен-Аршанж Туандера (31.03.2016 - )