Столица: Виктория
Дата назависимости: 29.06.1976
Президенты
01-Джеймс Ричард Мари Мэнчем (29.06.1976 - 5.06.1977)
02-Франс-Альбер Рене (5.06.1977 - 16.04.2004)
03-Джеймс Аликс Мишель (16.04.2004 - 16.10.2016)
04-Дэниэл Энтони Роллен Фор (16.10.2016 - 26.10.2020)
05-Уовел Рамкалаван (26.10.2020 - )