Государства Мира
среда, 1 апреля 2015 г.
Мозамбик
Столица:
Мапуту
Дата независимости:
25.06.197
5
Президенты
01-
Самора Мойзеш Машел
(25.07.1975 - 19.10.1986)
02-
Жоакин Альберто
Ш
иссан
у
(6.11.1986 - 2.02.2005)
03-
Арманду Эмили
у
Гебуза
(2.02.2005 - 15.01.2015)
04-
Филипе Жасинту Ньюси
(15.01.2015 - )
Следующее
Предыдущее
Главная страница