Столица: Бужумбура
Дата назависимости: 1.07.1962
Королевство Бурунди
Буха
Баганва
Дата назависимости: 1.07.1962
Королевство Бурунди
Буха
Рухага
.
.
.
.
.
.
Митимигамба
Шака
Руфуку
Нтверо
Нсоро
Иабве
.
.
.
.
.
.
Митимигамба
Шака
Руфуку
Нтверо
Нсоро
Иабве
Баганва
Нтаре I
Мвези I
Мутага I
Мвамбутса I
Нтаре II
Мвези II
Мутага II
Мвамбутса II (? - 1680)
Нтаре III (1680 - 1709)
Мвези III (1709
- 1739)
Мутага III (1739 - 1767)
Мвамбутса III (1767 - 1796)
Нтаре IV (1796 - 1850)
Мвези IV (1850 - 1908)
Мутага IV (1908
- 1915)
Мвамбутса IV (1915 - 1966)
Нтаре V (1966)
Президенты
01-Мишель Мичомберо (28.11.1966 - 1.11.1976)
02-Жан-Батист Багаза (10.11.1976 - 3.09.1987)
03-Пьер Буйоя (9.03.1987 - 10.07.1993)
04-Мельхиор Нгезе Ндадайе (10.07. - 21.10.1993)
05-Сиприен Нтарьямира (5.02. - 6.04.1994)
06-Сильвестр Нтибанткнганья (6.04.1994 - 25.07.1996)
07-Пьер Буйоя (25.07.1996 - 30.04.2003)
08-Домитьен Ндайизейе (30.04.2003 - 26.08.2005)
09-Пьер Нкурунзиза (26.08.2005 - 8.06.2020)
10-Эварист Ндайишимие (26.08.2020 - )
02-Жан-Батист Багаза (10.11.1976 - 3.09.1987)
03-Пьер Буйоя (9.03.1987 - 10.07.1993)
04-Мельхиор Нгезе Ндадайе (10.07. - 21.10.1993)
05-Сиприен Нтарьямира (5.02. - 6.04.1994)
06-Сильвестр Нтибанткнганья (6.04.1994 - 25.07.1996)
07-Пьер Буйоя (25.07.1996 - 30.04.2003)
08-Домитьен Ндайизейе (30.04.2003 - 26.08.2005)
09-Пьер Нкурунзиза (26.08.2005 - 8.06.2020)
10-Эварист Ндайишимие (26.08.2020 - )