Столица: Дар-эс-Салам
Дата независимости: 9.12.1961
Дата независимости: 9.12.1961
Королевство Танганьика
Элизабет II (1961 - 1962)
Республика Танзания (с 1977)
01-Джулиус Камбараге Ньерере (9.12.1962 - 5.11.1985)
02-Али Хасан Мвиньи (5.11.1985 - 23.11.1995)
03-Бенджамин Уильям Мкапа (23.11.1995 - 21.12.2005)
04-Джакайя Мришо Киквете (21.12.2005 - 5.11.2015)
05-Джон Помбе Магуфули (5.11.2015 - 17.03.2021)
06-Самия Хасан Сулу (19.03.2021 - )
02-Али Хасан Мвиньи (5.11.1985 - 23.11.1995)
03-Бенджамин Уильям Мкапа (23.11.1995 - 21.12.2005)
04-Джакайя Мришо Киквете (21.12.2005 - 5.11.2015)
05-Джон Помбе Магуфули (5.11.2015 - 17.03.2021)
06-Самия Хасан Сулу (19.03.2021 - )